Dogfen lywodraethu COPELAND OCCUPATIONAL AND SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 517654
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APRIL 1986 AS AMENDED 12 DECEMBER 1989, 27 JUNE 1996 AND 26 JUNE 1997 AND 24 JUNE 1999 AND 14TH FEBRUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS UNDER THE AGE OF 65 INHABITANT IN THE AREA OF BENEFIT, BY THE PROVISION OF FACILITIES, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, FOR THE EDUCATION, RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LOCAL GOVERNMENT AREA OF COPELAND AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.