Hanes ariannol THE MARY STEVENS HOSPICE
Rhif yr elusen: 517656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15m | £4.75m | £5.21m | £4.76m | £4.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.56m | £5.70m | £5.01m | £4.76m | £5.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £532.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.10m | £397.95k | £655.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.14m | £974.92k | £1.85m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.12m | £2.97m | £1.36m | £2.21m | £2.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £508.82k | £532.27k | £504.04k | £538.03k | £655.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £96.14k | £86.86k | £53.45k | £53.51k | £59.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £25.89k | £40.66k | £105.40k | £120.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £811.38k | £659.97k | £342.77k | £823.08k | £919.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.98m | £3.22m | £3.16m | £3.00m | £3.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.58m | £2.48m | £1.85m | £1.75m | £1.98m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.43k | £21.24k | £17.25k | £25.36k | £24.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £422.11k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.