SOUL SISTERS: EMPOWERING PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Soul Sisters: Empowering People is a charity founded to support victims and survivors of Domestic Abuse, and their families, to Live Without Fear. We empower people to move forward through advocacy, signposting, peer support, 1-2-1 support, mentoring and coaching both online and in person.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Rochdale
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 26 Mai 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesca Victoria Daisy Barker-Mills | Cadeirydd | 26 June 2024 |
|
|
||||
Lilly james Bell | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Khyati Patel | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
LaToya Robinson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Rosannah Jones | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Gaby Marsden | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Asma Begum Ali | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/03/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.03k | £15.20k | £25.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.34k | £9.40k | £21.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 May 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO, TO BE CARRIED OUT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN LANCASHIRE, IS: TO RELIEVE THE NEEDS OF AND SUPPORT THOSE AT RISK OF, OR SUFFERING THE EFFECTS OF, DOMESTIC VIOLENCE/DOMESTIC ABUSE (TO INCLUDE SEXUAL, PHYSICAL, EMOTIONAL AND ECONOMIC ABUSE) AND THEIR CHILDREN, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF ONE-TO-ONE SESSIONS, PEER SUPPORT, GROUP SESSIONS, MENTORING, ADVOCACY AND SIGNPOSTING SERVICES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOUL SISTERS UNIT 37367
PO BOX 4336
MANCHESTER
M61 0BW
- Ffôn:
- 07309612325
- E-bost:
- Info@soulsisters.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window