POINTERS IN NEED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To find new homes for Pointers that have had a detrimental change in circumstances here in the UK. 2. To achieve new lives and re-home ex hunting, abused or neglected Pointer dogs from abroad. 3. To enable the treatment, rehabilitation and care of Pointers before they are rehomed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Jefford | Cadeirydd | 08 December 2022 |
|
|
||||
Karin Emma Ringrose | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Lynsey Phipps | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
CEO Claire Stokes | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.34k | £110.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.53k | £99.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: • FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF POINTERS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE REHOMING SERVICES TO SECURE NEW PERMANENT HOMES IN WHICH THE POINTERS CAN THRIVE. • TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS POINTERS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR POINTERS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO THE WELFARE OF DOGS IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008]
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christian Sykes & Co Ltd
Suite 5A
Bangor
Gwynedd
LL57 1UR
- Ffôn:
- 07754945710
- E-bost:
- info@pointersinneed.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window