HEAD UP CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are developing a 7-day holistic luxury retreat for serving and ex service personnel. Here they will learn multiple ways to enhance their mental health, through a deeper understanding and knowledge of different disciplines they can use in their day to day life. We are currently in a fundraising phase. If you would like to find out more or how to get involved, please visit www.head-up.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Awst 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Davis | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
SIMON GEORGE MOLONEY | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Paul William Minter | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
George Alan Dagnall | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Adam George Carrier | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.11k | £117.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.77k | £66.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 21 Mawrth 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN, BY ENABLING SERVING PERSONNEL AND VETERANS THAT ARE SHOWING SIGNS OF POOR MENTAL HEALTH:- A) TO ACCESS MENTAL HEALTH FACILITIES AND NON-CLINICAL THERAPY. B) TO INCREASE THE INDIVIDUALÆS AWARENESS AND UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH, ALONG WITH POSITIVE METHODS AND TECHNIQUES THEY CAN USE DAILY TO IMPROVE MENTAL HEALTH AND C) ON THEIR BEHALF TO IDENTIFY AND ANALYSE OVERARCHING MENTAL HEALTH ISSUES WITHIN THE ARMED FORCES SECTOR THAT ARE NOT BEING ADEQUATELY ADDRESSED AND IMPLEMENT STRATEGIC INITIATIVES TO RAISE SUCH ISSUES TO A HIGHER LEVEL OF AWARENESS, POLICY ATTENTION, AND SYSTEM CHANGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 101
12 SKERNE ROAD
KINGSTON UPON THAMES
SURREY
- Ffôn:
- 07909227652
- E-bost:
- info@head-up.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window