Ymddiriedolwyr RACIAL HARASSMENT FORUM, BRIGHTON & HOVE (RHF)
Rhif yr elusen: 1194527

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahir Chowdhury | Cadeirydd | 26 June 2016 |
|
|
||||
Luqma Onikosi | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anusree Biswas Sasidharan | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Rev Dr Jerome Lee Hamilton-Cave Lloyd Archbishop | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Hakan Akilli | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
Asmat Maryam Roe | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|||||
Mishruna Kibria | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.