ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF COALPIT HEATH
Rhif yr elusen: 1194075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Jones | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Jane Stephens | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Alison Mary Holliday | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
Jill Boyd | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Lucy Rogers | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Jessica Mary Lock | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Blake | Ymddiriedolwr | 12 April 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.