THINK ON IT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity raises funds through a variety of different means in order to support people who have been adversley affected by the Covid-19 pandemic. We achieve this by issuing grants to individuals and charitable organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- C19 REFLECTIONS (Enw gwaith)
- COVID REFLECTIONS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Medi 2024 | 230 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Medi 2024 | 230 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Medi 2024 | 595 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Medi 2024 | 595 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 05 MAY 2021 AS AMENDED ON 01 AUG 2022 AMENDED ON 15 AUG 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF THOSE IN NEED IN THE UK, BY REASON OF ILL-HEALTH, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE FOLLOWING THE IMPACT OF THE COVID 19 PANDEMIC, OR THE RELIEF OF MENTAL HEALTH ISSUES PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE RELATED TO THE COVID 19 PANDEMIC. THE OBJECTS WILL BE MET THROUGH THE PROVISION OF GRANTS TO INDIVIDUALS IN NEED, AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS ,WORKING TO LOWER THE IMPACT OF COVID 19 OR ANY MENTAL HEALTH ISSUES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window