73082 CAMELOT LOCOMOTIVE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society is the owner of British Railways Standard Class Five steam locomotive 73082 Camelot which operates on the Bluebell Railway between Sheffield Park and East Grinstead in Sussex. The funds raised by the charity are used to help maintain the locomotive in working order so that it can be seen in operation by the general public. On occasions our engine will visit other UK heritage railways.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 02 Medi 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter William Gibbs | Cadeirydd | 03 December 2021 |
|
|
||||
Aidan Kenneth Arnold Wallis | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Anthony Nicholas Simpson | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||
JONATHAN MARK ALDER | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|||||
Stephen Ronald Loeber | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Julian Stephen Heinemann | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Francis Paul Dowley | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Martin Christopher Boddy | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.49k | £18.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.93k | £11.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN THE HISTORY, DESIGN AND ENGINEERING OF STEAM LOCOMOTIVES, THROUGH, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ACQUISITION, RESTORATION, PRESERVATION, EXHIBITION AND MAINTENANCE IN WORKING ORDER, OF BRITISH RAILWAYS STANDARD CLASS 5 4-6-0 73082 CAMELOT AND SUCH OTHER APPROPRIATE ROLLING STOCK, EQUIPMENT, ARTEFACTS, RELICS, DOCUMENTS AND RECORDS OF HISTORIC INTEREST AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE AND BY THE PUBLICATION OF A JOURNAL AND WEB ARTICLES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o BLUEBELL RAILWAY LTD
SHEFFIELD PARK STATION
SHEFFIELD PARK
UCKFIELD
TN22 3QL
- Ffôn:
- 01494523948
- E-bost:
- chairman@73082-camelot.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window