PARISH OF BAMPTON WITH CLANFIELD

Rhif yr elusen: 1194158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parish of Bampton with Clanfield is represented by a Parochial Church Council comprising seventeen Trustees and funded by public donations and comprising five local Anglican Churches located in adjacent villages, namely; St James Church at Aston, St Marys Church at Shifford, St Marys Church at Bampton, St Stephens Church at Clanfield and Holy Trinity Church at Lew all residing in Oxfordshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £151,935
Cyfanswm gwariant: £176,339

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ebrill 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rosalind Dalzel Fiennes Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Peter John Saunders Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Fiona Ruth Newton Farmer Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Robert George Chapman Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
David Michael New Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER CECIL HOLT Ymddiriedolwr 15 October 2020
BAMPTON ASTON ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Darrell Mark Henry Jacobs Ymddiriedolwr 15 October 2020
THE FRIENDS OF ST MARY'S BAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Judith Mary Hillier Ymddiriedolwr 15 October 2020
THE INSTITUTE OF PHYSICS
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Mary Wells Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Deborah Elizabeth Jacobs Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Trudy Anthea Alford Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Mark Christopher Patrick Albert Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Douglas James Clare Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
JOHN ROBERT ORDISH Ymddiriedolwr 13 October 2020
BAMPTON ASTON ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £207.12k £151.94k £151.94k
Cyfanswm gwariant £130.98k £176.34k £176.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Tachwedd 2024 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

05 Tachwedd 2024 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Ebrill 2024 156 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 550 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Deanery Court
Broad Street
Bampton
OX18 2LY
Ffôn:
01993851222
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael