EVERLASTING FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE AID AND SUPPORT TO THE POOR AND MOST NEEDY , BY WAY OF FOOD AID, CLOTHES AID, EDUCATIONAL MATERIALS, SELF EARNING PROJECTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Bangladesh
- Ghana
- Gweriniaeth Canol Affrica
- India
- Pakistan
- Twrci
- Uganda
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKEEL MOHAMMED KHAN | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|
||||
Mohamed Hanif UMERJI | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Reshma Bano KHAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
ASHFAK JUMA | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/02/2022 | 23/02/2023 | 23/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £17.19k | £44.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £16.14k | £43.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Chwefror 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Chwefror 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Chwefror 2023 | 03 Ionawr 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Chwefror 2023 | 03 Ionawr 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Chwefror 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Chwefror 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT[S] OF THE CIO IS THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ACROSS THE WORLD BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT(SCOTLAND)ACT 2005]AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 CHARNOCK DRIVE
BOLTON
BL1 2HT
- Ffôn:
- 07738565126
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window