THE LIS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The LIS Foundation provides bursaries, grants and scholarships to students attending the London Interdisciplinary School. In addition, it seeks to advance interdisciplinary education to the wider public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Davenport | Cadeirydd | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Evans | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Larissa Dempsey | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Colleen Amos OBE | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Isherwood | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.00k | £68.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.60k | £23.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS FACING DISADVANTAGE ATTENDING THE LONDON INTERDISCIPLINARY SCHOOL IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT (INCLUDING BY AWARDING BURSARIES, SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS) AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN APPROACHES TO AND THE IMPORTANCE OF INTERDISCIPLINARY LEARNING (INCLUDING BY PROVIDING EDUCATIONAL PROGRAMMES TO SCHOOLS AND COLLEGES).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20-30 Whitechapel Road
Whitechapel
London
E1 1EW
- Ffôn:
- 02034091912
- E-bost:
- michael.englard@lis.ac.uk
- Gwefan:
-
lisfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window