THE REFUGEE HELP CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting social inclusion by providing social and recreational facilities and events involving the local community and by providing workshops, forums, advocacy and general support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lina Mohammad | Cadeirydd | 23 December 2019 |
|
|
||||
Amal Suleiman | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Amira Rasoul | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Shilan Ali | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Zeinab Mustafa | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/10/2022 | 23/10/2023 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Hydref 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Hydref 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Hydref 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG PEOPLE WHO ARE MIGRANTS, INCLUDING REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS, AND THEIR DEPENDANTS, AND WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, IMMIGRATION STATUS, OR DUE TO AN ENGLISH LANGUAGE BARRIER, BY PROVIDING SOCIAL AND RECREATIONAL FACILITIES AND EVENTS INVOLVING THE LOCAL COMMUNITY AND BY PROVIDING WORKSHOPS, FORUMS, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT; AND 2. TO RELIEVE POVERTY AMONGST MIGRANTS, THOSE SEEKING ASYLUM AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS PARTICULARLY BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE AND ITEMS WHICH MEET THEIR NEEDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 6
Coniston Court
Eleanor Close
LONDON
SE16 6PX
- Ffôn:
- 07793455457
- E-bost:
- therefugeehelpcentre@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window