THE IRIS BRUFF, ROMEO & INET EFFS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a non-profit organization based in London, United Kingdom. Our passion is to redefine leadership especially among young people who find themselves in very deprived areas, or who have been marginalized. We work with young people from underserved communities, empowering them to bring bold ideas to life in order to have a big impact in their communities, and change the world for good.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ghana
- Jamaica
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2021: CIO registration
- THE IBRIE FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Effs | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jason Lee | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Christopher Marchant | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Marcia Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50k | £19.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £19.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 22 Gorffennaf 2024 | 266 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 22 Gorffennaf 2024 | 266 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ACT AS A RESOURCE FOR SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE AGED 15 TO 30 IN THE UK, JAMAICA, GHANA AND SUCH OTHER COMMONWEALTH MEMBER COUNTRIES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE, IN PARTICULAR BY PROVIDING SCHOLARSHIPS, GRANTS, PROGRAMMES, SERVICES AND SUPPORT DESIGNED TO: (A) ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCE EDUCATION; (C) RELIEVE UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON SOUTHBANK UNIVERSITY
CLARENCE CENTRE
6 ST. GEORGES CIRCUS
LONDON
SE1 6FE
- Ffôn:
- 02079936540
- E-bost:
- ibrie-foundation@ibrie.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window