GERALD ARTHUR ROLPH FOUNDATION FOR HISTORIC PRESERVATION AND EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To utilise the facilities of Allerton Park to create sufficient resources for it's maintenance and to promote and encourage access to and the study and appreciation of Allerton Park, it's contents and surroundings by students and general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Awst 1986: Cofrestrwyd
- ALLERTON CASTLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONEL DONALD LEE ROLPH | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARK OGLESBY | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
JOHN B WRIGHT | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
MARK CHRISTOPHER ROLPH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400.81k | £214.90k | £98.31k | £143.55k | £142.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £416.81k | £340.88k | £168.66k | £150.77k | £153.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £25.24k | £4.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2021
(Mae'r cyfrifon |
20 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 JUNE 1986
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE WHOLE OR SUCH PART OR PARTS OF THE BUILDINGS AND THEIR GROUNDS AND SURROUNDING PARKLAND KWOWN AS ALLERTON PARK NORTH YORKSHIRE AS SHALL OR MAY HEREAFTER BE VESTED IN THE TRUSTEES; (II) THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF FURNITURE AND PICTURES AND CHATTELS OF ANY DESCRIPTION ORDINARY KEPT OR INTENDED TO BE KEPT AT ALLERTON PARK AS SHALL OR MAY HEREAFTER BE VESTED IN THE TRUSTEES OR LOANED TO THE TRUSTEES; (III) THE USE AND OCCUPATION OF THE CHAPEL AT ALLERTON PARK FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND THE PRACTICE OF WORSHIP; (IV) THE PROVISION AT ALLERTON PARK OR SUCH PART OF IT AS SHALL BE APPROPRIATE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE CONDTIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE SAME ARE INTENDED OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION WHICH WILL BE AVAILABLE TO MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE; (V) THE FACILITATION AND ENCOURAGEMENT OF THE USE AND OCCUPATION OF THE WHOLE OR PART OF ALLERTON PARK AND THE USE OF SUCH CHATTELS AS AFORESAID FOR CHARITABLE EDUCATIONAL PURPOSES OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Gerald Arthur Rolph Foundation
Allerton Castle
Allerton Park
Knaresborough
HG5 0SE
- Ffôn:
- 01423330927
- E-bost:
- office@allertoncastle.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window