Ymddiriedolwyr LEIGHTON LINSLADE HELPERS
Rhif yr elusen: 1196332

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fahn | Cadeirydd | 17 March 2022 |
|
|
||||
Martin John Harris | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Dawn Farnell | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Candys Tina Hunter | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Christine Ann Lockett | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Leslie Cursons | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Stephen Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.