ymddiriedolwyr CYLCH MEITHRIN PONTRHYDFENDIGAID
Rhif yr elusen: 1193765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordelia Kenyon-Jones | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Cate Amy Unna Attwood | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Karen Ann Morgan | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Carys Ann Edwards | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Gwawr Eira-Mair Evans | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Rosemary Julia Whinnett | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.