TAMKEEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TAMKEEN help women and poor people to start their own businesses from home by supply them with what they need to start the business like courses, equipment ,marketing their goods by organized Fun days or local market to enable them selling their handmaid food or goods ,help with printing leaflets ,give social media advises and encourage them to use the different ways of Marketing .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Awst 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halah Mahmood | Cadeirydd | 21 August 2021 |
|
|
||||
Isra AlBu-Ghaddar | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
Arafahat Khalil | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/08/2022 | 23/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.67k | £400 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.99k | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Awst 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Awst 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Awst 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Awst 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF PEOPLE IN POVERTY THROUGH THE PROVISION OF TRAINING AND GUIDANCE IN FINDING EMPLOYMENT OR SELF-EMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
185 GREENWOOD ROAD
MANCHESTER
M22 8BF
- Ffôn:
- 07851982419
- E-bost:
- Hala61a@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window