Ymddiriedolwyr POTTER STREET BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1196365

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Coote | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Akyeampong-Aye | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Murray Richard Kitson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Marian Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Rowe | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Alison Taylor | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
MATTHEW GARDNER | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
BRIAN CARROLL | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
CORINNA ROWE | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
PATRICIA JENKINS | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
ANDREW BELLWORTHY | Ymddiriedolwr | 16 March 2005 |
|
|
||||
MICHAEL TEW | Ymddiriedolwr | 17 March 2004 |
|
|
||||
DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 19 February 1971 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.