ymddiriedolwyr THE LACEBY COMMUNITY COLLECTIVE
Rhif yr elusen: 1196006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mumby | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Robert Andrew Barford | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Hannah Rachel Hurton | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Roy Patchett | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
David Merton | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Michael Hall | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
RACHEL MCWILLIAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.