KINGSWAY CHURCH KINGS HEATH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Proclamation of the Christian gospel in the area of Kings Heath, Birmingham and further afield through: the holding of church services, Sunday school work, parent and toddler group, support of missionary work in the UK and overseas through prayer and financial support of missionary partners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 11 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049440 KINGS HEATH EVANGELICAL CHURCH TRUST
- 26 Awst 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE ANTONY HESTER | Cadeirydd | 26 August 2021 |
|
|
||||
Rachel Mary Khan | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Gareth John Condy | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Oluwadamilare Tanimowo | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
George O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Barnaby Richard Pain | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.59k | £61.26k | £74.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.45k | £65.90k | £67.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN BIRMINGHAM AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 3.1.2 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; PROVIDED THAT THE ADVANCEMENT OF SUCH PURPOSES MUST BE UNDERTAKEN IN A MANNER THAT IS CONSISTENT WITH THE DOCTRINAL DISTINCTIVES AND ETHICAL STATEMENTS AS MAY BE ADOPTED AND AMENDED BY THE CHURCH FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CHURCH HANDBOOK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSWAY CHURCH KINGS HEATH
36-38 HIGHBURY ROAD
BIRMINGHAM
B14 7QN
- Ffôn:
- 01214440563
- E-bost:
- thehesters@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window