NOAH'S PINK BALLOON LEUKAEMIA FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity funds medical research in the areas of paediatric haematology, paediatric oncology and invasive fungal infections attributable to the high infection risk of blood cancer patients. We support the future care, diagnosis and treatment of children with blood cancer to help save children's lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2021: CIO registration
- NOAH'S PINK BALLOON LEUKEMIA FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN TESSELAAR | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
DIEDERICK TESSELAAR | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.82k | £52.70k | £77.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01k | £117.47k | £83.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Jul 2021 as amended on 10 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE DIAGNOSED WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA AND ALL SUB-FORMS OF THE DISEASE (FOR EXAMPLE, THE PHILADELPHIA CHROMOSOME) AND THOSE CHILDREN WITH CANCER WHO ALSO CONTRACT FUNGAL INFECTIONS SUCH AS ASPERGILLUS OR MUCORMYCOSIS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS TO ASSIST IN THE PROVISION OF EQUIPMENT AND FACILITIES SPECIFIC TO THEIR DIAGNOSIS AND TREATMENT, AND RESEARCH INTO THE CAUSES, BEHAVIOUR AND TREATMENT OF CANCEROUS CELLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Claremont Road
TWICKENHAM
TW1 2QY
- Ffôn:
- 07768452622
- E-bost:
- susantesselaar@googlemail.com
- Gwefan:
-
noahspinkballoon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window