Hanes ariannol INSTITUTE FOR FOOD, BRAIN AND BEHAVIOUR
Rhif yr elusen: 517817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.96k | £127.31k | £120.70k | £173.81k | £316.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.49k | £150.28k | £135.86k | £180.70k | £199.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £96.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.