MENTAL HEALTH MOTORBIKE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mental Health Motorbike is a free mental health first aid support service for the biker community throughout the UK. We exist to create meaningful and purposeful opportunities, for all bikers, so that together we grow the wellbeing of the biker community. We do this through 1 to 1 and peer support, events, activities and projects, working in partnership with other organisations and clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
82 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2021: CIO registration
- MH MOTORBIKE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Haczewski | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Liam Fassam | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|||||
Mary Lomas | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Steve Solley | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Anne Moore | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Martin Marshall | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Mandy Kay Stephens | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Karen Cole | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Paul Oxborough | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.50k | £117.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.68k | £93.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT GOOD MENTAL HEALTH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG MEMBERS OF THE MOTORBIKE COMMUNITY BY PROVIDING SERVICES AND EVENTS WHICH: -RELIEVE THOSE SUFFERING FROM POOR MENTAL HEALTH AND REDUCE THE RISK OF SUICIDE; AND -SUPPORT AND ENHANCE GOOD MENTAL HEALTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3A HEATH ROAD
HEATH
CHESTERFIELD
S44 5RP
- Ffôn:
- 07990578684
- E-bost:
- info@mhmotorbike.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window