GOWERTON RUGBY FOOTBALL CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gowerton Rugby Football Club (RFC) operates from Gowerton in Swansea. Our objectives and aims are to promote community participation in healthy recreation for the public benefit in Gowerton and the surrounding areas by the provision of facilities to participate in the amateur sport of rugby union.The club attracts new players of all ages, and is committed to engaging with the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 25 Awst 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Howells | Cadeirydd | 07 January 2020 |
|
|
||||
Richard Jenkins | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
Thomas Berian Davies | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
Marshall Nigel Thomas | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £216.69k | £220.79k | £260.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.84k | £234.70k | £281.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Mawrth 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 19 Mawrth 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 12 Ebrill 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 12 Ebrill 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 JAN 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN GOWERTON AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES TO PARTICIPATE IN THE AMATEUR SPORT OF RUGBY UNION. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE "FACILITIES" MEANS BUILDINGS, EQUIPMENT, ACCESS TO COACHING AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GOWERTON RUGBY CLUB LIMITED
VICTORIA ROAD
GOWERTON
SWANSEA
SA4 3AB
- Ffôn:
- 0000000000000000
- E-bost:
- gowertonrfc@gmail.com
- Gwefan:
-
gowertonrfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window