NORTHAMPTON EMERGENCY AID TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND PROTECT HUMAN LIFE AND PROPERTY IN PARTICULAR IN THE COMMUNITY OF NORTHAMPTONSHIRE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF FIRST AID TRAINING COURSES (2) ASSISTING EMERGENCY SERVICES AND CATEGORY 1 AND 2 RESPONDERS WITH THEIR EMERGENCY RESPONSE AND RECOVERY ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2021: CIO registration
- NEAT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Douglas Dillow | Cadeirydd | 11 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Crow | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|||||
Harry Whiting | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Adam Chater | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.67k | £16.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.18k | £15.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 13 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 13 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND PROTECT HUMAN LIFE AND PROPERTY IN PARTICULAR IN THE COMMUNITY OF NORTHAMPTONSHIRE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF FIRST AID TRAINING COURSES (2) ASSISTING EMERGENCY SERVICES AND CATEGORY 1 AND 2 RESPONDERS WITH THEIR EMERGENCY RESPONSE AND RECOVERY ACTIVITIES (3) PROVIDING PRACTICAL ASSISTANCE, ADVICE AND INFORMATION TO LOCAL RESIDENTS, GROUPS AND BUSINESSES ON FIRST AID RELATED SUBJECTS AND (4) ENCOURAGING MORE YOUNG PEOPLE TO BECOME ENGAGED WITH THEIR COMMUNITY AND VOLUNTARY RESPONSE BY PROVIDING A YOUTH EDUCATION PROGRAMME
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 Martins Lane
Hardingstone
NORTHAMPTON
NN4 6DJ
- Ffôn:
- 01604807040
- E-bost:
- enquiries@neat-medical.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window