Ymddiriedolwyr THE SHOWMEN'S MENTAL HEALTH AWARENESS CHARITY
Rhif yr elusen: 1194695

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Caris | Cadeirydd | 12 November 2024 |
|
|
||||
Sarah Sheeran | Ymddiriedolwr | 07 March 2025 |
|
|
||||
Lavada Montana Patsy Angel Hart | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Gaynor Kirrane | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
John Edwards | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
Atalia Cassells | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Xenna Sinead Kaser | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Ryan Ernest Barwick | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Bradley Tyrone Wright | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.