FRIENDS OF THE WILMSLOW ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PTA collects donations from the parents of the students--this past year we had Letter's To Santa, Reading for Pleasure Scheme and various Crazy Days where the children come to school in various fancy dress. These Covid friendly activities all take place at school for the purpose of raising money for the school's Art's Week, Pantomime and books and school supplies for each year group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 July 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2021: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF DEANOAKS (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 21/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.25k | £14.50k | £9.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.59k | £5.00k | £4.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2023 | 25 Chwefror 2025 | 280 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WILMSLOW ACADEMY
HANDFORTH ROAD
WILMSLOW
SK9 2LX
- Ffôn:
- 01625383333
- E-bost:
- pta@thewilmslowacademy.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window