ymddiriedolwyr TABERNACL, EGLWYS Y BEDYDDWYR
Rhif yr elusen: 1194980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Huw Sinclair Thomas | Cadeirydd | 22 November 1981 |
|
|
||||||||
Rev Rosa Hunt | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||||
Dafydd Huw Wrennall | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||||||
WILLIAM DAVIES | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|||||||||
Mari Gwenllian Richards | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||||||
David Huw Jones | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||||||
Llinos Metcalf | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||||||
Catrin Elinor Lloyd | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||||||
Gillian Thomas | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||||||
Rhodri ab Owen | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||||||
Rhys ab Owen | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||||||
Eirlys Pritchard Jones | Ymddiriedolwr | 19 December 2004 |
|
|
||||||||
Helen Mary Jones | Ymddiriedolwr | 19 December 2004 |
|
|
||||||||
Marc Jon Williams | Ymddiriedolwr | 19 December 2004 |
|
|
||||||||
Euros Rhys Evans | Ymddiriedolwr | 26 June 1994 |
|
|
||||||||
Delun Arwel Callow | Ymddiriedolwr | 21 May 1989 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.