Hanes ariannol DEEPDALE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 517858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.70k £10.51k £26.40k £7.67k £14.31k
Cyfanswm gwariant £12.44k £12.29k £27.91k £14.86k £12.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £602 N/A £2.58k