LESBIAN IMMIGRATION SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a group of women in Greater Manchester who support lesbian and bisexual asylum seekers and refugees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 April 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 30 Medi 2021: Cofrestrwyd
- LISG (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prossy Kakooza | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Dr Jane Traies | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/04/2022 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 103 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 103 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 469 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 469 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2024 | 378 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 MAR 2021 AS AMENDED ON 20 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE: A. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF LESBIAN AND BISEXUAL WOMEN LIVING IN GREATER MANCHESTER WHO ARE SEEKING ASYLUM AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS. B. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST LESBIAN AND BISEXUAL WOMEN LIVING IN GREATER MANCHESTER WHO ARE SEEKING ASYLUM AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Proud Trust
49-51 Sidney Street
MANCHESTER
M1 7HB
- Ffôn:
- 07503351922
- E-bost:
- lisg.manchester@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window