ymddiriedolwyr WYBUNBURY TOWER PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 517869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paul Sherratt | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Keith Williams | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Susan Trapasso | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
John Cliffe | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Jon Lea | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PETER SIMON BALDWIN | Ymddiriedolwr | 02 February 2013 |
|
|
||||
MARTIN HOWARD PIKE | Ymddiriedolwr | 02 February 2013 |
|
|
||||
HEATHER WALKER | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
TRACEY LOUISE FARLEIGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEWART ALEXANDER HOWCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.