WOODCHURCH MEMORIAL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1194883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The WMHT run a community building, providing the facilitates for a wide range of events and activities for the benefit and to improve the lives of local residents of all ages, without discrimination. WMHT holds classes; meetings & talks; events & shows; social gatherings; parties; private hire - all types.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £22,429
Cyfanswm gwariant: £20,267

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wade James Nash Cadeirydd 21 June 2021
SIR EDWARD HALES' CHARITY (OTHERWISE KNOWN AS LEGGE FARM CHARITY)
Derbyniwyd: Ar amser
WOODCHURCH WINDMILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VILLAGE GREEN
Derbyniwyd: Ar amser
WOODCHURCH MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WOODCHURCH WINDMILL TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
WOODCHURCH VILLAGE GREEN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SIR EDWARD HALES' CHARITY (OTHERWISE KNOWN AS LEGGE FARM CHARITY)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
WOODCHURCH HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: 97 diwrnod yn hwyr
WOODCHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
SYLVIA JOY RUBIE Ymddiriedolwr 16 May 2022
WOODCHURCH WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
WOODCHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Wood Ymddiriedolwr 16 May 2022
WOODCHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Leslie Fenton Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £45.24k £21.92k £22.43k
Cyfanswm gwariant £0 £8.04k £26.43k £20.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 18 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 18 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Medi 2023 309 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Medi 2023 309 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Woodchurch Memorial Hall
The Green
Woodchurch
Ashford
Kent
TN26 3PF
Ffôn:
07502220653