LIVINGSTONE LIONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote human behaviour and the prevention of cruelty and suffering towards animals, in particular, but not limited to, African lions in captivity, by providing education and training and promoting best practices for those responsible for their care and the general public. We also fundraise to improve the welfare of captive lions where their needs have been compromised.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Zambia
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jacqueline Abell | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Michaela Dawn Channing | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Helen Rennie | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Yvonne Gordon | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Hannah Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Claire O'Neill | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
David Brackstone | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Sara Bylin | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Karoline Sofie Traborg Bruun | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.27k | £8.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97k | £8.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 24 Mai 2024 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 23 Awst 2024 | 200 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING TOWARDS ANIMALS, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, AFRICAN LIONS IN CAPTIVITY, BY PROVIDING EDUCATION AND TRAINING AND PROMOTING BEST PRACTICES FOR THOSE RESPONSIBLE FOR THEIR CARE 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO AFRICAN LIONS IN CAPTIVITY. 3. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE AFRICAN LION 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE AFRICAN LION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Coniston Road
Coventry
CV5 6GU
- Ffôn:
- 07731451229
- E-bost:
- admin@livingstonelions.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window