ANDY'S ANGELS

Rhif yr elusen: 1194694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We run a Grief Play Cafe and an Intergenerational Bereavement Choir, in Worthing, West Sussex. The Cafe and Choir are safe spaces for children and their families, to come to be together, to not feel so isolated and have an opportunity to be around families going through similar experiences of loss.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £42,845
Cyfanswm gwariant: £29,187

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mehefin 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michaela Shepherd Cadeirydd 07 June 2021
Dim ar gofnod
Francoise Hall Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Gail Waller Ymddiriedolwr 06 March 2023
Dim ar gofnod
Lorraine Tomlinson Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Collet Ymddiriedolwr 24 January 2022
Dim ar gofnod
Suzie Hawker Ymddiriedolwr 24 January 2022
Dim ar gofnod
Susan Jenkins Ymddiriedolwr 07 June 2021
PURSUIT INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
LEARNING SPACE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.50k £27.39k £42.85k
Cyfanswm gwariant £4.38k £18.02k £29.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 03 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 03 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 24 Mai 2024 109 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 24 Mai 2024 109 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 27 Mawrth 2023 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 27 Mawrth 2023 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
70 Findon Road
WORTHING
BN14 0AE
Ffôn:
07818416448
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael