WHAT A WONDERFUL WORLD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
What a Wonderful World is based in Alnwick and its activities reach people across Northumberland. We ran a Climate Action Day in October 2021 in the run up to Cop26 and a full weekend festival of arts, science and the natural world in June 2022, June 2023 and June 2024 Planning is underway for a 4th festival June 27-29th 2025.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 November 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Northumberland
Llywodraethu
- 20 Awst 2021: CIO registration
- WAWW TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christiane Jane Algar Ph.D | Cadeirydd | 19 August 2021 |
|
|
||||
SIR WALTER JOHN BUCHANAN RIDDELL | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|||||
Thomas Edmund Burston | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
ALISTAIR MILES ANDERSON | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/11/2022 | 05/11/2023 | 05/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.14k | £11.34k | £16.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.19k | £9.77k | £14.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £1.69k | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Tachwedd 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Tachwedd 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Tachwedd 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Tachwedd 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Tachwedd 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Tachwedd 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE EDUCATION OF PEOPLE OF ALL AGES IN NORTHUMBERLAND AND THE SURROUNDING AREAS ON THE SUBJECTS OF CLIMATE CHANGE AND BIODIVERSITY LOSS, INCLUDING THEIR POTENTIAL IMPACTS AND HOW THEY MAY BE ADDRESSED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FESTIVALS AND SIMILAR EDUCATIONAL EVENTS THAT WILL INCLUDE PUBLIC LECTURES, TALKS, WORKSHOPS AND ARTISTIC PERFORMANCES RELATED TO THOSE TOPICS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST VIEW MOUNT HOOLEY
WHITTINGHAM
ALNWICK
NE66 4RN
- Ffôn:
- 01665574631
- E-bost:
- Info@whataww.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window