METHERINGHAM AIRFIELD VISITOR CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND PROVIDE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE BUILDINGS, OTHER CONSTRUCTIONS AND RELATED HISTORIC ARTEFACTS FORMING PART THE FORMER METHERINGHAM AIRFIELD AS DEFINED IN THE LEASE AND IN CONNECTION WITH 106 SQUADRON OF THE ROYAL AIR FORCE, NO. 5 GROUP BOMBER COMMAND, THE ROYAL AIR FORCE AND RAF METHERINGHAM AND BY TH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084720 THE FRIENDS OF METHERINGHAM AIRFIELD
- 05 Mai 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Brindley | Ymddiriedolwr | 22 May 2025 |
|
|
||||
Barry Walker | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Graham Palmer | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Samantha Parker | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
ANDREW SCOLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Janet Ann Guest | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.54k | £31.03k | £53.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.44k | £11.37k | £50.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 05 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND PROVIDE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE PUBLIC THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE BUILDINGS, OTHER CONSTRUCTIONS AND RELATED HISTORIC ARTEFACTS FORMING PART THE FORMER METHERINGHAM AIRFIELD AS DEFINED IN THE LEASE AND IN CONNECTION WITH 106 SQUADRON OF THE ROYAL AIR FORCE, NO. 5 GROUP BOMBER COMMAND, THE ROYAL AIR FORCE AND RAF METHERINGHAM AND BY THE EXHIBITION AND PUBLIC DISPLAY OF HISTORIC AND INFORMATIVE COLLECTIONS RELATING THERETO.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Metheringham Airfield Visitor Centre
Martin Moor
Metheringham
LINCOLN
LN4 3WF
- Ffôn:
- 07869 267487
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window