FAIRFIELD COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST FUND AND ITS INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE PURPOSES OF A COMMUNITY CENTRE FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE OF THE PROPERTY FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150555 FAIRFIELD COMMUNITY HALL
- 08 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Riley | Cadeirydd | 14 January 2025 |
|
|
||||
Ashley Wollard | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
George Parry | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Wai Sze Michelle Davidson | Ymddiriedolwr | 08 March 2025 |
|
|
||||
Rebecca Hannon | Ymddiriedolwr | 08 March 2025 |
|
|
||||
Georgina Wilson | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Grant Bellingham | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.95k | £60.53k | £65.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.27k | £62.64k | £88.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.07k | £750 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ESTABLISH AND RUN A VILLAGE HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF FAIRFIELD BEDFORDSHIRE (“AREA OF BENEFIT”) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fairfield Community Hall
Kipling Crescent
Fairfield
HITCHIN
SG5 4GY
- Ffôn:
- 01462835290
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window