Ymddiriedolwyr FAIRFIELD COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1194736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tracey Riley Cadeirydd 14 January 2025
Dim ar gofnod
Ashley Wollard Ymddiriedolwr 10 March 2025
Dim ar gofnod
George Parry Ymddiriedolwr 09 March 2025
Dim ar gofnod
Wai Sze Michelle Davidson Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Hannon Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
Georgina Wilson Ymddiriedolwr 03 March 2025
Dim ar gofnod
Grant Bellingham Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod