Ymddiriedolwyr BANGLADESHI BRITISH CIVIL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1196425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
AHMED ALI Cadeirydd 05 November 2021
Dim ar gofnod
MD MAHBUBUL ISLAM Ymddiriedolwr 05 November 2021
Dim ar gofnod
SYED AHMED ALI Ymddiriedolwr 05 November 2021
Dim ar gofnod
Nipa Choudhury Ymddiriedolwr 26 March 1974
Dim ar gofnod
MD Shaid Jahangir Bin-Wali Ymddiriedolwr 21 February 1967
Dim ar gofnod
Monsur Ahmed Khan Ymddiriedolwr 16 December 1959
Dim ar gofnod
Sultana Radhia Ali Ymddiriedolwr 15 June 1959
Dim ar gofnod
Anwar Ahmed Choudhury Ymddiriedolwr 02 January 1956
Dim ar gofnod