PRIDE IN STEM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pride in STEM organises talks, events, and conferences showcasing LGBTQIA people in STEM. It also produces digital content to achieve the aims of the charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 November 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alfredo Carpineti | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||
Mx Olukemi Oloyede | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dr Eleanor Sophie Armstrong | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Mx Ashar Ali Aslam | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Dr Craig Poku | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
MX LARA LALEMI | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Dr Ashley Spindler | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|||||
Dr Joseph Razzell Hollis | Ymddiriedolwr | 17 February 2018 |
|
|
||||
Dr Jake Taylor | Ymddiriedolwr | 30 July 2017 |
|
|
||||
Mx Christopher Morgan Carpineti | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/11/2022 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.09k | £19.07k | £13.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77k | £13.91k | £17.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 16 Tachwedd 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Tachwedd 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Tachwedd 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Tachwedd 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Tachwedd 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03 AUG 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY IN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MEDICAL (STEM) FIELDS BY, AMONG OTHER THINGS: A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY IN STEM FIELDS; B) RAISING AWARENESS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER ROLE MODELS IN THE STEM FIELDS AND ADVANCING EDUCATION, ESPECIALLY EDUCATIONS RELATED TO THEIR WORK; C) CONDUCTING OR COMMISSION EVENTS TO FOSTER UNDERSTANDING OF THE CONTRIBUTIONS OF LGBT PEOPLE TO THE STEM FIELDS; AND D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Cunard Apartments
1 Picture House Mews
LONDON
E17 3GW
- Ffôn:
- 07515355042
- E-bost:
- info@prideinstem.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window