THE REFUGEE EMPLOYMENT NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Refugee Employment Network (REN) brings together non-profits, local authorities and businesses to ensure refugees in the UK have access to appropriate, fulfilling, paid work or self-employment opportunities. Founded in 2019, our organisation is the only national membership network in the UK exclusively focused on creating better opportunities for refugees across the whole country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Lopatkin | Cadeirydd | 15 October 2021 |
|
|
||||
Chris Fitzgerald LVO | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Charlie Fraser | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Sally Frances Bailey | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
AKEELA AHMED BSC, MSC | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Douglas Ridley | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Nour Eddin Al Talli | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Bowles | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.37k | £95.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.35k | £33.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Oct 2021 as amended on 12 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1.1. the relief of unemployment and underemployment of Beneficiaries, by: a. the provision of effective vocational and skills training, advice and support, both to Beneficiaries and, more commonly, the third parties with which they come into contact, including without limitation local authorities, central government departments, non-governmental organisations, prospective employers and charities; b. the provision of advice and guidance to employers seeking to train and recruit Beneficiaries; and c. the dissemination, to local authorities, central government departments, non-governmental organisations, prospective employers, charities and any other relevant organisation, of guidance and best practice regarding employment and self-employment as they affect Beneficiaries; 3.1.2. to advance the education and training of Beneficiaries and in each case their dependants, so as to advance them in life and enable them to adapt and thrive within a new community; 3.1.3. to advance the education of employers and the general public around issues relating Beneficiaries, in order to better enable such Beneficiaries to build their lives in the United Kingdom; and 3.1.4. to relieve financial hardship amongst Beneficiaries, particularly by the provision of legal and practical advice and guidance relating to employment and self-employment; and 3.1.5. the relief of unemployment generally, in each case for the public benefit. "Beneficiaries" means (a) individuals who have at any time been granted legal refugee status in any country who are resident in the United Kingdom, (b) individuals granted leave to remain in the United Kingdom having fled conflict, persecution or any other actual or potential humanitarian crisis in another country, (c) to the extent such individuals are permitted to work in the United Kingdom, those seeking asylum in the United Kingdom, and (d) individuals who hold British citizenship but who have met one or more of these criteria in the past.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 CREWYS ROAD
LONDON
NW2 2AD
- Ffôn:
- 07887865404
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window