COREY'S FARM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Corey's Farm provides a resource for children and young people and their families living in Cornwall and neighbouring areas in the south west of England who are suffering from psychological and/or physical illness and/or needs of any description by providing support and recreation by the use of animal assisted and nature-based therapeutic interventions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 09 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1183872 HI-5 TALKTIME
- 16 Awst 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Lee | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Howard Frederick Locke BVSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Thomas Winston Glenister | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.34k | £124.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.33k | £110.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF COREY'S FARM ARE TO ADVANCE THE HEALTH, WELLBEING AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES IN CORNWALL BY PROVIDING SUPPORT, ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES TO DEVELOP THEIR SKILLS AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO ADVANCE IN LIFE AND PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE INDIVIDUALS. THE CHARITY WILL SERVE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES LIVING IN CORNWALL AND NEIGHBOURING AREAS IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND WHO ARE SUFFERING FROM PSYCHOLOGICAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION BY PROVIDING THERAPEUTIC INTERVENTIONS, FACILITIES AND ACTIVITIES FOR RECREATION AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wedgewood
Poughill Road
BUDE
Cornwall
EX23 8NZ
- Ffôn:
- 07791531618
- E-bost:
- holli@coreysfarm.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window