Hanes ariannol TUDHOE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 517937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.31k | £17.41k | £24.96k | £37.54k | £17.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.32k | £18.79k | £17.50k | £11.16k | £11.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.52k | N/A | N/A | £18.36k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.