Hanes ariannol AUTISM EAST MIDLANDS
Rhif yr elusen: 517954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.53m | £12.04m | £12.61m | £15.09m | £14.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.51m | £11.49m | £11.84m | £14.44m | £15.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.86m | £9.32m | £9.83m | £10.33m | £12.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £94.78k | £115.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £196.29k | £267.66k | £476.07k | £511.89k | £313.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.22m | £11.71m | £11.95m | £14.43m | £13.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £455 | £478 | £104 | £100 | £3.97k | |
|
Incwm - Arall | £115.68k | £66.63k | £186.88k | £147.77k | £81.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £156.74k | £200.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.51m | £11.49m | £11.84m | £14.44m | £15.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.07k | £22.01k | £23.58k | £27.85k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.