PEOPLE OF THE STREETS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is currently dormant, but its aim is to change perceptions of people with lived experience of homelessness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Bream McIntosh | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Kamille Fijalkowski | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
ALEXANDER GREENHALGH POTS | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 04 Ebrill 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2024 | 364 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2024 | 364 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THOSE WHO ARE HOMELESS, BY USING THE ARTS, PARTICULARLY THE VISUAL AND NARRATIVE ARTS, AS A WAY OF EMPOWERING UNDER-REPRESENTED COMMUNITIES TO DEVELOP NEW SKILLS AND HAVE THEIR VOICES BETTER HEARD IN SOCIETY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Horsfield Smith
Tower House
269 Walmersley Road
BURY
Lancashire
BL9 6NX
- Ffôn:
- 07876798359
- E-bost:
- alex@pots.group
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window