FREEDOM CHURCH NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Freedom Church Bristol is a Free Methodist Church meeting in Kingswood Bristol, holding a variety of regular church services, educational services, services to relieve financial hardship, public outreach, missionary work and the establishment of new churches according to the same basis of faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 2021: CIO registration
- FREEDOM CHURCH BRISTOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David A Hull | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Simon Fleet | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Adrian John Lewis | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Bernice Whybrew | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.43k | £82.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.51k | £119.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £3.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED ON REGISTERED ON 29 SEP 2021 AMENDED TO CIO FOUNDATION 14 APR 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, AS EXPRESSED IN THE “ARTICLES OF RELIGION OF THE FREE METHODIST CHURCH IN THE UNITED KINGDOM” (AS PRESENTLY SET OUT IN THE APPENDIX TO THE CHARITY’S CONSTITUTION AND WITHIN THE FREE METHODIST CHURCH BOOK OF DISCIPLINE) AND THE FURTHERANCE OF THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE FREE METHODIST CHURCH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES, DISCIPLINES AND USAGES OF THAT CHURCH FOR THE TIME BEING AS SET FORTH IN THE BOOK OF DISCIPLINE, CARRIED OUT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO HOLDING A VARIETY OF REGULAR CHURCH SERVICES, EDUCATIONAL SERVICES, GRANTS TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, PUBLIC OUTREACH, MISSIONARY WORK AND THE ESTABLISHMENT OF NEW CHURCHES ACCORDING TO THE SAME BASIS OF FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Freedom Church ACORN HOUSE
KINGSWOOD ESTATE
Britannia Road
Kingswood
BS15 8DB
- Ffôn:
- 01173365298
- E-bost:
- d.hull@wearefreedomchurch.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window