APOLLO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Apollo seeks to promote positive mental health and emotional well-being through the healing and therapeutic power of music and arts. In partnership with educational establishments, health care services and others, Apollo co-produces performance-based and participatory projects and bespoke training programmes. We champion the role of the arts in promoting positive mental health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Ecclestone-Brown | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Nicola Jacqueline Gilbert | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Phillene Spencer | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/01/2023 | 04/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £15.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £9.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ionawr 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ionawr 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ionawr 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ionawr 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE RELIEF OF NEED OF THOSE EXPERIENCING OR AT RISK OF POOR MENTAL HEALTH BY PROVIDING A RANGE OF MUSICAL COMMUNITY OUTREACH PROGRAMMES TO EDUCATE, ENHANCE, TRAIN AND IMPROVE THE LIVES OF PARTICIPANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 KEMPSON AVENUE
SUTTON COLDFIELD
B72 1HE
- Ffôn:
- 01216812203
- E-bost:
- info@apollouk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window