THE CABE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Benevolent Fund to help Members and former Members of the Chartered Association of Building Engineers in distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Hong Kong
- Ireland
- Macau
- Malaysia
- Seland Newydd
- Singapore
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Wadood | Cadeirydd | 20 January 2023 |
|
|
||||
PAUL GRINYER | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
DAVID KITTCATT | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
KABBE NJIE | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
CRAIG WILDE | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
TONY HARVEY-SOANES | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jane Hall FCABE | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Beryl Anne Menzies | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.72k | £21.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.18k | £13.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE RELIEF IN DISTRESSED CIRCUMSTANCES OF MEMBERS, RETIRED MEMBERS AND FORMER MEMBERS OF THE SAID BODY CORPORATE CALLED THE ASSOCIATION OF BUILDING ENGINEERS (FORMERLY CALLED THE INCORPORATED ASSOCIATION OF ARCHITECTS AND SURVEYORS) AND THE BODY CORPORATE CALLED CHARTERED ASSOCIATION OF BUILDING ENGINEERS AND OF WIDOWS AND WIDOWERS AND CHILDREN AND OTHER IMMEDIATE DEPENDANTS IN DISTRESSED CIRCUMSTANCES OF DECEASED MEMBERS, RETIRED MEMBERS AND FORMER MEMBERS OF THE SAID BODIES CORPORATE. FORMER MEMBERS SHALL HAVE AT LEAST 15 YEARS CONTINUOUS MEMBERSHIP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CABE
LUTYENS HOUSE
BILLING BROOK ROAD
NORTHAMPTON
NN3 8NW
- Ffôn:
- 01604404121
- E-bost:
- Alison.Lodge@cbuilde.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window