IW STORY FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the arts, culture and heritage for public benefit, and in particular the art of literature and storytelling, by the establishment and maintenance of an annual festival aimed at children, young people and families on the Isle of Wight. To advance the education of children & young people by promoting and providing opportunities for the appreciation, understanding and creation of stories
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2022: CIO registration
- ISLE OF WIGHT STORY FESTIVAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanette Pamela Howells | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Jonathan Francis Bacon | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Peta Jane Hodge | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Elspeth Giddens | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Elspeth Kathleen Jackson | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Geoffrey John Banks | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Susan Bailey | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.40k | £40.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.14k | £34.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £13.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE IW STORY FESTIVAL ARE: A) TO PROMOTE THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE FOR PUBLIC BENEFIT, AND IN PARTICULAR THE ART OF LITERATURE AND STORYTELLING, BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ANNUAL FESTIVAL SPECIFICALLY AIMED AT CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES ON THE ISLE OF WIGHT. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROMOTING AND PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THE APPRECIATION, UNDERSTANDING AND CREATION OF STORIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
156 PARK ROAD
COWES
PO31 7NE
- Ffôn:
- 07837 601315
- E-bost:
- iwstoryfestival@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window